11问答网
所有问题
当前搜索:
内蒙历届主席名单及简历
布赫人身
简历
答:
布赫,男, 1926年3月生,又名云曙光,内蒙古自治区土默特左旗人,蒙古族。1942年7月加入中国共产党,1939年7月参加工作,延安大学民族学院毕业,大学文化。 乌兰夫之长子。布赫 -
简历
布赫 。蒙古族。内蒙古土左旗人。中共党员。1946年毕业于延安民族学院。
历任内蒙古
自治学院中学部副主任...
云布龙个人
简历
答:
云布龙,1958年成为中国共产党的一员。1962年,他在太原工学院机械系完成了学业,获得了大学文化程度。他的职业生涯始于太原重型机械厂,最初担任技术员,后来晋升为检查站站长。1973年6月后,他转至
内蒙古
工学院,开始了他的教学生涯,同时担任了党委委员和团委书记的职务。1980年后,云布龙在内蒙古自治区...
布
和
德力格尔个人
简历
答:
布和德力格尔,蒙古族男性,出生于1944年10月17日,籍贯为
内蒙古
库伦旗。他是一位忠诚的中共党员,拥有深厚的教育背景。1969年,他成功毕业于内蒙古大学中文系,开始了他的职业生涯。早期,他在哲盟后旗阿都沁中学担任教师,以其丰富的知识和热情影响着学生。后来,他转至哲里木人民广播电台,担任蒙文编辑...
内蒙古
张良
简历
答:
内蒙古
张良
简历
是内蒙古森林工业(集团)有限责任公司党委书记。张良,男,1967年10月生,汉族,内蒙古克什克腾旗人,1996年11月加入中国共产党,1989年7月参加工作。内蒙古大学汉语言文学专业毕业,高级政工师。现任内蒙古森林工业(集团)有限责任公司党委书记。2023年11月,拟任自治区党委直接管理领导班子的企...
千奋勇个人
简历
答:
这位个人
简历
介绍的是一位名叫达龙合彦尔的男性,出生于1930年11月,蒙古族,来自
内蒙古
伊克昭盟准格尔旗。他拥有初中文化水平,蒙古名字为他的身份增添了独特的印记。达龙合彦尔的政治生涯始于1948年,那年他加入了中国共产党,开始了他的革命生涯。他的早期职务包括青年团准格尔旗委组织部部长和书记,后来...
内蒙古
自治区老干部韩明行政级别简介
答:
建国后,
历任
青年团绥远省委书记,中共中央蒙绥分局宣传部副部长,
内蒙古
师范学院党委书记、院长,内蒙古自治区教育厅厅长、文教办公室副主任,中共内蒙古自治区区委-部副部长,内蒙古自治区第五、六届政协副
主席
。韩明 (1955~)笔名寒鸣。黑龙江五常人。1981年毕业于黑龙江省艺术学校编剧专业。1973年赴沾河...
杨植霖生平
简历
答:
1951年,他当选为绥远省第一届人民代表和政治协商委员会副
主席
。1954年,随着中央决定撤销绥远省并归属
内蒙古
自治区,杨植霖改任自治区人民政府副主席,并在1955年当选为内蒙古政协主席,同年7月任内蒙古党委副书记。1962年,他调任青海省委第一书记,但不幸在"文化大革命"期间遭受林彪和"四人帮"的残酷...
马海卿个人
简历
答:
马海卿先生是一位来自
内蒙古的
汉族人士,出生于1961年。他拥有丰富的教育背景,1981年毕业于交通部呼和浩特交通学校,专攻筑机专业,并在此期间获得了大学本科学历。他的职业生涯中,他展现了卓越的能力和贡献,目前担任武警交通第二总队的重要职务,是党委常委和参谋长,享有大校警衔。马海卿先生在军事服务...
高增培个人
简历
答:
新中国成立后,他的职务更加重要,曾任中共伊克昭盟委书记,之后在中共中央
内蒙古
分局中担任代秘书长,并在中共内蒙古自治区区委农牧部任职,负责农牧业工作。他还曾是呼伦贝尔盟的盟委书记,以及自治区人民委员会副
主席
,自治区第五届人大常委会副主任。1985年,高增培光荣退休,享受正省级待遇。他的职业...
内蒙古
银行的领导
名录
答:
现任
内蒙古
银行党委书记、董事长。党委副书记、行长:贾埃兵党委副书记 监事长:白文明(蒙古族)白文明,1961年3月生,蒙古族,中央党校大学学历,高级政工师,中共党员副董事长:白剑国副行长: 田跃勇 靳生荣王峰 张晓非工会
主席
:王杰行长助理:肖晓明 奇巴图 赵福利 张涛 ...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
内蒙古主席历任情况
内蒙历任书记都是谁
内蒙古自治区历届主席名单
内蒙主席名单一览表
内蒙古自治区历届领导班子名单
内蒙古自治区历届领导
内蒙古历届区长名单
内蒙古自治区主席级别介绍
内蒙古历任自治区区长