11问答网
所有问题
当前搜索:
历任黄冈地委书记名单
刘荣礼的个人经历
答:
1983年11月——中共随州市委书记。1984年——兼任随州市人武部第1政委。1986年6月——中共襄樊市委副书记兼随州市委书记。1988年5月——中共黄冈地委副书记、行署专员。1991年5月——中共
黄冈地委书记
、行署专员。1992年6月——中共黄冈地委书记。1993年4月——中共湖北省委常委。1993年6月——兼任中共...
王树成的先后任职
答:
1947年受派到中共湖北省
黄冈地委
工作。建国后,
历任
任中共黄冈地委副
书记
、武汉市委秘书长,1951年任任中共湖北省委书记处书记、湖北省委副书记兼荆州地委第一书记。1979年调任中共河南省委副书记、河南省副省长。1980年,调任中共湖北省委顾问委员会常委。是中共八大代表。
周维新
黄冈市
政协任主席
答:
周维新,出生于1936年正月,江西宁都人,中共党员。1958年4月,他从华中师范学院毕业,开始了他的教育生涯。从1958年4月到1983年10月,他在湖北省黄冈中学担任教员,逐步晋升为副主任、副校长,最后成为
党委书记
,展现了他在教育领域的深厚积淀。1983年10月至1990年9月,周维新转任
黄冈地委
副书记,继续...
赵辛初的介绍
答:
赵辛初,1915年3月生,湖北省黄梅县五祖镇洪楼村人。1938年加入中国共产党。先后任黄冈县区委书记,浠水县委书记,蕲广黄中心县委书记,鄂东专员。新4军5师鄂皖边指挥部政委。鄂皖军分区副政委,政委,鄂皖地委书记,黄冈地委副书记。建国后任
黄冈地委书记
,军分区政委,中南局农村工作部副部长,中央书...
原
黄冈市
宣传部长邓新华哪里去了
答:
3 月25 日,
黄冈
市委常委、宣传部长邓新华(右二)在武穴市委书记张社教,市委 常委、宣传部长徐鼎荣等领导的陪同下,来祥云集团指导工作。公司
党委书记
、董事长、总经理胡华文,公司行政总监 彭学文陪同邓部长参观了祥云新区建设现场。在会议室观看 完企业宣传片后,邓新华部长对祥云集团的发展建设给予了 ...
陈定国
黄冈市
人民政府副市长
答:
1984年至1986年,陈定国在中央农业管理干部学院(华农大分院)进修,利用业余时间完成了大专课程,提升了自己的学识。1994年,他被调任至中共麻城市委
书记
,同时继续担任
黄冈地委
委员和黄冈市委常委。两年后,陈定国进一步晋升,成为黄冈市人民政府筹备组副组长,随后担任副市长,并继续作为中共黄冈市委委员。他在...
刘西尧简介
答:
在抗日战争烽火中,刘西尧担任过中共
黄冈
中心县委书记,新四军独立游击支队第五大队军政委员会副书记和书记,随后又成为鄂东地委组织部部长、宣传部部长和副书记,以及中共鄂皖
地委书记
。在鄂皖军分区,他担任政治委员,后来又升任长江地委书记。在鄂皖边区党校,他担任副校长,为革命培养了大批人才。解放...
陈定国的
黄冈市
副市长
答:
回答:陈定国 1948年10月生,湖北浠水人,中共党员,
黄冈市
人民政府副市长。参加工作后的23年一直在湖北浠水工作,
历任
浠水县政府农办干事、汪岗公社党委副书记、管委会主任、
党委书记
,中共浠水县委候补委员、委员,浠水县人民政府副县长、代县长、县长(其间兼任中共浠水县委常委、副书记)、中共浠水县委书记。1984~...
李明波的履历
答:
1968年12月——1974年10月,湖北省浠水县玉泉公社知青、民办教师、县电修厂工人、办公室副主任;1974年10月——1978年11月,湖北省黄冈地区水利(水电)局政工科干部、团委
书记
;1978年11月——1989年05月,共青团湖北省
黄冈地委
干部、副部长、部长、副书记、书记;1989年05月——1992年02月,湖北...
郭树茗简介
答:
郭树茗 中文名 郭树茗(振国,郭欣)生辰 1917出生 任职
黄冈
、咸宁
地委
常委 ,第二届全国科学技术协会委员 出生地 湖北省枣阳市鹿头镇郭营村郭西人 生平事迹 1917年生。1938年赴延安入陕北公学学习。同年,转入延安抗日军政大学(第四期)学习。1939年,分配到新四军五师,先后任鄂豫边区党校大队长,...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
黄冈地区历任地委书记
历任黄冈市委常委书记
湖北黄冈市书记是谁
黄冈历任地委书记公示名单
黄冈市历届领导班子名单
黄冈历届老领导名单
现任黄冈市委常委名单
黄冈市历任领导
黄冈市委历任领导名单