11问答网
所有问题
当前搜索:
子洲县人民政府副县长
子洲县副县长
有没有个姓安的?具体点的资料。
答:
子洲县
上一届领导:人大常委会 主任雒凤翔(兼) 副主任王玉朴 刘小宏 李永雄 高宁(女)
人民政府
县长郭培才
副县长
王海洋 康锦宏 王毓 刘晓明 刘亚萍(女)政协 主席庞瑶(女) 副主席马润庆 郭永生 人民法院院长王绥平 现任领导:中共县委书记雒凤翔,县人大常委会主任白春莲,县政协主席王...
雷正西履历
答:
1999年9月至2002年12月,雷正西转任
子洲县人民政府副县长
,开始在地方管理层面发挥作用。2002年12月至2003年11月,他成为中共清涧县委常委,担任县人民政府常务副县长。2003年11月至2004年5月,他升任中共榆林市委副秘书长,并同时担任政研室主任和市农村工作领导小组办公室主任,职务显著提升。2005年9月...
王华履历
答:
在2010年7月至2011年2月,王华在子洲县担任副书记的同时,还代理
子洲县人民政府县长
,这一阶段他的职责范围进一步扩大。2011年2月28日,他成功当选为子洲县人民政府县长,自此,他全面负责
县政府
的管理工作,主要关注财政局和子洲县工业园区管委会的运营。至今,王华依然担任子洲县人民政府县长,以其丰富的...
马晓东个人资料简介:他的父母干什么工作?
答:
在榆林网讯:5月5日,
副县长
、公安局局长马晓东到马蹄沟镇调研信访维稳及政法队伍教育整顿工作。在马蹄沟镇
政府
,马晓东听取了主要负责同志汇报后,他强调,信访维稳工作事关
人民
群众切身利益,事关
子洲
经济社会高质量发展,要坚持守土有责、守土尽责,科学研判、紧密配合,切实增强应对突发情况的针对性、预见...
横山县现任
副县长
答:
县人民政府副县长
: 杜修洲 杜修洲,男,汉族,1959年11月生 ,
陕西子洲
人,无党派,1977年1月参加工作,大专学历,现任横山县人民政府副县长。1977年1月至1978年10月,在
子洲县
周圪崂公社小学任教;1978年10月至1980年10月,在榆林师专中文系学习;1980年10月至1986年8月,在子洲中学任教;1986年8...
雷正西的人物简介
答:
1999年4月至1999年9月待分配;1999年9月至2002年12月任
子洲县
副县长;2002年12月至2003年11月任中共清涧县委常委、县
政府副县长
;2003年11月至2004年5月任中共榆林市委副秘书长;2004年5月至2005年9月任中共榆林市委副秘书长、政研室主任、市农村工作领导小组办公室主会;2005年9月至2010年9月 ...
姬世平是
子洲
么
答:
通过查询相关资料显示,姬世平是子洲,根据定边
县人民政府
发布的考察动态得知2022年3月1日,子洲县委副书记、代县长赵贵波带领
子洲县
党政考察团来我县考察。县委副书记、代县长姬世平,县委副书记吕瑞卿,县委常委、常务
副县长
刘浩成,县委常委、统战部部长齐洲陪同考察。具体消息可关注官方网站,获得第一手权威...
杨树业
陕西子洲
人杨树业
答:
1995年,杨树业调任中共靖边县委常委,不久后担任靖边
县人民政府
常务
副县长
。在这一年,他当选为靖边县人民政府县长,之后在1999年10月,他更进一步,成为中共靖边县委书记。2000年9月至2001年1月,他在中央党校进行了深入学习。2001年2月,杨树业开始了在职攻读中央党校经济管理专业的硕士研究生课程。至今,...
民国时期的贺秉章
答:
1944年4月至1945年8月任中共清涧县委书记、清涧县
副县长
、
县人民政府
党组组长、县大队政治委员、大队长。1945年4月至6月作为陕甘宁边区代表团成员参加中共七大。解放战争时期 抗日战争胜利后,1945年8月至1946年5月任中共晋察冀边区第十七地委副书记。1945年10月参加东进工作队,任第一支队队长。在向...
其他人还搜
子洲县副县长名单
子洲县人民政府领导班子
子洲县人民政府副县长张小锐
子洲县委领导之窗
子洲县现任领导班子
子洲县最新人事任免
子洲县领导班子成员
子洲县人民政府最新任免公示
子洲县副县长任东简历