11问答网
所有问题
当前搜索:
清代两广总督列表名单
两广总督
历任总督
答:
- 顺治元年至18年,清朝初期,
广东总督由佟养甲、卢兴祖等多位官员担任
。- 顺治18年至康熙4年,
李栖凤
专注于广东总督的职责。- 康熙时期,广东广西总督的职位频繁更换,如
金光祖、吴兴祚和石琳
等。- 雍正年间,
孔毓珣
曾两次担任总督,而
杨琳
则在雍正至光绪期间担任过多次广东总督。- 光绪31年至宣统3年...
求
清代
历任广东巡抚
名单
答:
佟养甲(1647年6月15日 - 1651年)总督空位
(1651年 - 1653年7月12日)
李率泰
(1653年7月12日 - 1656年3月16日)
王国光
(1656年3月16日 - 1658年7月10日)
李栖凤
(1658年7月10日 - 1661年11月2日)广东总督(专辖广东,顺治18年至康熙4年)李栖凤 (1661年11月2日 - 1665年4月2日)卢兴祖 ...
两广总督
的历任总督
答:
5、福康安
福康安(1754年—1796年7月2日),富察氏,字瑶林,号敬斋,满洲镶黄旗人,清朝中叶名臣、外戚、民族英雄。大学士傅恒第三子,孝贤纯皇后之侄。福康安历任云贵、四川、闽浙、两广总督,官至武英殿大学士兼军机大臣。福康安早年参加第二次金川之战。他先后率军平定甘肃回民田五起事、台湾林爽文...
求历任
两广总督名单
答:
李栖凤 (1658年7月10日 - 1661年11月2日)广东总督(专辖广东
,顺治18年至康熙4年)李栖凤 (1661年11月2日 - 1665年4月2日)卢兴祖 (1665年4月2日 - 1665年7月4日)广东广西总督(康熙4年至雍正元年)卢兴祖 (1665年7月4日 - 1667年12月30日)周有德 (1668年1月30日 - 1670年2月6日)金光...
请告知
清代
乾隆、嘉庆、道光时期广东巡抚
名单
答:
刘秉权 傅泰 田文镜 苏纪 怡良 祁土贡 张兆栋 柏贵 叶名琛
光绪三十一年起,两广总督兼任广东巡抚。
求
清代
历任广东巡抚
名单
答:
清代历任广东巡抚名单:
佟养甲、李栖凤
、董应魁、卢兴祖、王来任、刘秉权、佟养钜、金儁、李士桢、朱弘祚、江有良、高承爵、萧永藻、彭鹏、石文晟、范时崇、满丕、
杨琳
、法海、杨宗仁、年希尧、杨文干。常赉、阿克敦、石礼哈、傅泰、鄂弥达、杨永斌、王謩、王安国、策楞、准泰、岳濬、苏昌、鹤年、周...
清朝
光绪年有哪些官员
答:
吴云:字少甫,号平斋,晚号退楼,又号愉庭。安徽歙县人。张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日),字孝达,
清代
直隶南皮人。咸丰二年(1852年)十六岁中顺天府解元,同治二年(1863年)廿七岁中进士第三名探花,授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、
两广总督
、湖广总督、两江...
...好象是咸丰的武大人后做中堂后提拔为
两广总督
谁相关文献?
答:
后人说起祖宗的事迹总是难免有些夸张的,不可全信,至少我能确定现在能查到的武姓
两广总督
武丹,陕西巡抚武格,绝对不是汉人。根据
清代
朱彭寿《安乐康平室随笔》给出的
名单
,道光咸丰同治光绪四朝进士出身,官居二品以上的武姓官员只有一位,我觉得还是挺符合你的条件的:武棠,字次南,号憩亭,山西...
我有一个 晚清重臣
两广总督
刘秉璋的虎符印鉴谁能告诉我值多少钱?_百度...
答:
弟兄,你说的这个人没做过
两广总督
吧?怎么只查到他做四川总督,而两广总督的
名单
上没有这个人。按历史看,刘秉璋有虎符并不奇怪,他投笔从戎,是湘军的一员。只不过虎符在
清朝
好像没有实际用场吧?我查了一下,虎符自唐朝就废止了,没再用过,而是改成令牌了。而刘秉璋好像没做过军事主官,...
清朝两广总督
与军机大臣都是一品高官,谁的权力更大?
答:
六、重要文武官员的举荐权。当时大学士、各部尚书、侍郎、各省
总督
、巡抚、以至道、府、学政、关差、盐政以及驻防将军、都统、驻各边疆地区之领队大臣、办事大臣等重要官员的补放,都先由军机大臣负责开列应补人员
名单
,然后再交皇帝选择任用。七、科考主考官、总裁官的举荐。凡遇科考,主考、总裁均有...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
历任两广总督一览表
明代历任两广总督一览表图片
两广总督陈宏谋
两广总督一览表
两广总督府全员名单
两广总督都有谁担任过
清朝两广总督一览表
清朝两江两广总督名单
明代历任两广总督名单