11问答网
所有问题
当前搜索:
铜鼓县常务副县长简历
赖如宜父亲是谁
答:
无法查询。根据调查相关资料得知,1989年出生的赖如宜,担任的是
铜鼓县
人民政府
副县长
,不仅颜值很高气质清纯,还很有实力,其中对于他父亲的信息网上暂未爆出,因此无法查询。
铜鼓
涂婷婷
副县长
多大?
答:
2011.04—2011.05 宜丰县人民政府党组成员 2011.05—2015.12
铜鼓县
人民政府
副县长
2015.12—2016.08 中共万载县委常委、宣传部长 2016.09—至 今 宜春市旅游发展委员会党组书记、主任
时水莲
铜鼓县
人民政府
副县长
答:
铜鼓县
人民政府的行政管理层级中,有一位
副县长
担任着重要的职责。他主要在县长的领导下,负责多个关键领域的工作。在教育方面,他协助县长推动全县的教育事业发展,确保教育资源的合理分配和教育质量的提升。他关注的不仅仅是基础教育,也包括职业教育和成人教育,以满足不同年龄段人群的学习需求。文化、新闻...
上饶市公安局局长
答:
蔡宜萍 江西省上饶市人民政府党组成员、副市长,公安局党委书记、局长蔡宜萍,男,汉族,1970年3月出生,江西宜丰人,1999年1月入党,1992年8月参加工作,中国人民公安大学公安管理专业,大学学历,三级警监。现任江西省上饶市人民政府党组成员、副市长,公安局党委书记、局长。人物
履历
1989.09—1992.07 _江...
冷水清
铜鼓县
人民政府
副县长
答:
铜鼓县
人民政府的
副县长
主要负责协助县长进行多项关键领域的管理工作。首先,他负责开放型经济的发展和对外经济贸易的协调,包括商务活动和工业领域的推动。此外,他关注民营经济的培育和生态经济园的建设与管理,致力于优化营商环境,促进经济持续增长。在行政服务方面,副县长致力于提升行政效率,为公众提供更...
张家良的人物
履历
答:
2003年2月至2004年1月,任江西省
铜鼓
县委常委、组织部长(其间:2003年3月至2003年6在江西省委党校中青班学习)。2004年1月至2009年3月,任江西省樟树市委常委、副市长(其间:2007年9月至2007年11在江西省委党校中青班学习)。2009年3月至2012年10月,任江西省奉新县委副书记、
县长
。2012年10月至...
舒建勋的人物
履历
答:
乡党委副书记,乡党委书记,县委办公室主任,县委常委、县委办公室主任1991.01—1995.09江西省
铜鼓
县委副书记1995.09—1997.06江西省宜春地委副秘书长1997.06—1999.06江西省宜春行署农办主任1999.06—2000.09江西省宜丰县委副书记、县人民政府
县长
2000.09—2002.03江西省丰城市委副书记、市人民政府市长...
石诗龙的个人
履历
答:
党校大专毕业);1997.06-1998.02 重庆市巫山县官阳区委书记;1998.02-2001.07 重庆市巫山县政府
副县长
(其间:1998.09-2000.12重庆市委党校法律专业在职大学学习,党校本科毕业);2001.07-2004.05 重庆市巫山县委常委、县政府副县长;2004.05-2005.01 重庆市巫山县委副书记、县政府副县长、代县长...
修水县县级领导
答:
县委常委、
常务副县长
吴玮,作为政府党组副书记,承担着常务副县长的重任,协助县长处理日常工作。常委们如贺观群、欧阳明华、王建华、杨泽旗、邵九思、袁观云、傅建顺、卢治轩、袁汝琴、王位华,分别负责政法、纪委、工业园党工、组织、宣传、统战、农工以及办公室等工作。县人大领导方面,唐晓荣任主任,匡林滋...
胡国瑞的人物
履历
答:
1997.09,江西省政府办公厅农业处主任科员1997.09—1999.06,江西省政府办公厅助理调研员1999.06—2000.08,原中共宜春市委副书记2000.08—2001.12,袁州区委副书记2001.12—2003.12,高安市委副书记、市人民政府
常务副
市长2003.12—2008.12,奉新县委副书记、县人民政府
县长
2008.12—2015.12,...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
铜鼓县常务副县长
铜鼓县人民政府常务副县长
铜鼓县副县长有多少个
铜鼓县人民政府副县长
县政法委书记和常务副县长
江西铜鼓县副县长卢柏意
常务副县长调整副书记
常务副县长
铜鼓副县长