11问答网
所有问题
当前搜索:
龙岩历任地委书记和专员级别
龙岩
学院
党委书记
是什么
级别
答:
专科院校是副厅级,本科院校都是正厅级,985的学校是副部级。
龙岩
供电公司
党委书记
李清良什么行政
级别
?
答:
地级市供电公司
书记
总经理为正处级
闽西
日报的
历任
领导
答:
陈盛樟 副总编辑 1986年4月至1988年3月,其中1986年4月至1986年10月主持报社工作。曾耀东 总编辑 1986年11月至1988年9月邱解民 副总编辑 1988年5月至1990年7月,1999年2月至2001年11月任
党委书记
、社长。洪荣灿 副总编辑 1988年9月至1990年3月王宪华 总编辑 1989年7月至1996年7月张耀清 副总...
罗元发大事年表
答:
1957年冬,罗元发在晋察冀军区政治工作会议上获得提升,1942年8月起,他担任晋察冀军区独立第一师兼第一军分区政治部主任,1942年11月至1944年9月,担任中共晋察冀边区第五
地委书记
,同年11月至1944年9月,担任八路军晋察冀军区雁北指挥部、第五军分区政治委员。1944年底至1945年初,罗元发在延安...
龙岩市
老年大学的领导班子成员都有谁?
答:
龙岩市
老年大学的领导阵容如下:校长: 陈万里,职务: 市委副
书记
兼组织部长名誉校长: 杨金龙,职务: 市政协主席副校长:任延寿,原职务:
龙岩地委
副书记唐俊余,原职务: 龙岩地委老干部局局长专职副校长: 马晓平,职务: 市委老干部局副局长办公室: 刘晓萍,职务: 副主任其他成员包括:陈金平、郭丽萍、...
闽西
日报
历任
领导
答:
18. 曾昭寿在1992年至2000年任副总编辑,2002年至2003年为副处级干部。19. 李邦国在1993年至1999年期间担任
党委书记
、社长和总编辑。20. 李蒲河在1996年至2004年期间担任党委副书记、副社长及纪委书记。这些领导在不同的时间段为
闽西
日报的发展作出了重要贡献。
现任
龙岩市
永定区凤城镇
党委书记
是谁
答:
现任
龙岩市
永定区凤城街道党工委
书记
是胡佐仁。龙岩市永定区凤城镇已于2015年改为永定区凤城街道。
<涓婁竴椤
1
3
其他人还搜